Опубликовано 03.01.2018 по предмету Математика от Гость

Помогите вычислить удобным способом 24*9+12*27. 46*75-65*30

Ответ оставил Гость

24*9+12*3*9=24*9+36*9=(24+36)*9=60*9=540
46*5*15-65*2+15=230*15-130*15=(230-130)*15=100*15=1500

Не нашел нужный ответ?

Если ответ по предмету Математика отсутствует или он оказался неправильным, то попробуй воспользоваться поиском других ответов во всей базе сайта.


Найти другие ответы