Опубликовано 03.01.2018 по предмету Математика от Гость

162*54+12*18+88*18+162*46
вычислить удобным способом
помогите

Ответ оставил Гость

162*54+12*18+88*18+162*46=162*(54+46) + (12+88) *18= 162*100+ 100*18=
=100*(162+18)=100*180=18000

Не нашел нужный ответ?

Если ответ по предмету Математика отсутствует или он оказался неправильным, то попробуй воспользоваться поиском других ответов во всей базе сайта.


Найти другие ответы